Ausschussmitglieder |
Umwelt- und Planungsausschuss | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 18.06.2020 | 31.10.2025 | von 18.06.2020 bis 31.10.2025 |
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 24.06.2020 | 31.10.2020 | von 24.06.2020 bis 31.10.2020 |
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
Betriebsausschuss | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 04.05.2023 | 31.10.2025 | von 04.05.2023 bis 31.10.2025 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 04.05.2023 | 31.10.2025 | von 04.05.2023 bis 31.10.2025 |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 04.05.2023 | 31.10.2025 | von 04.05.2023 bis 31.10.2025 |
Wahlausschuss | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 04.05.2023 | 31.10.2025 | von 04.05.2023 bis 31.10.2025 |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 04.05.2023 | 31.10.2025 | von 04.05.2023 bis 31.10.2025 |
Mitglieder des Rates |
Gemeinderat | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.04.2023 | 31.10.2025 | von 01.04.2023 bis 31.10.2025 |